Adresse
Park InnovAARE: DeliveryLAB
5234 Villigen
Auskünfte zu Accelerator Technologies AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Accelerator Technologies AG
- Accelerator Technologies AG hat den Sitz in Villigen, ist aktiv und im Bereich «Durchführung von Forschungen und Entwicklungen» tätig.
- Die Firma wurde am 29.03.2022 gegründet und hat 4 Personen im Management.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 28.12.2022.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons AG unter der UID CHE-211.806.327 eingetragen.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
Joseph Troxler,
Giuseppe Taddia,
Johannes Piggen,
Johannes Priem
neuste Zeichnungsberechtigte
Joseph Troxler,
Giuseppe Taddia,
Johannes Piggen,
Johannes Priem
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.03.2022
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Villigen
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.3.450.871-1
UID/MWST
CHE-211.806.327
Branche
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt das kommerzielle Erbringen von Leistungen für Anwendungen in Forschung und Industrie für Teilchenbeschleuniger weltweit basierend auf umfangreichem Beschleuniger- und Grossanlagen Know-how. Dazu gehören u.a. Konzeption, physikalische Auslegung, Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage, Test und Installation von Bauteilen und Systemen auf den Gebieten der Teilchenbeschleunigung, der Photonik und der Strahlführung, sowie die zum Betrieb von Anlagen erforderlichen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Wartung und Service. Dafür kann das Unternehmen allein oder mit Partnern tätig werden, seine Ressourcen, Kompetenzen und Infrastruktur anderen Unternehmen zur Verfügung stellen, mit Dritten Kooperationen eingehen sowie Beteiligungen, Lizenzen und Patente halten, erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG | Klingnau | 01.04.2022 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Accelerator Technologies AG
Publikationsnummer: HR02-1005640612, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Accelerator Technologies AG, in Villigen, CHE-211.806.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005441129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bomsdorf, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rehanek, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005441129, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Accelerator Technologies AG, in Villigen, CHE-211.806.327.
Park InnovAARE:
DeliveryLAB, 5234 Villigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das kommerzielle Erbringen von Leistungen für Anwendungen in Forschung und Industrie für Teilchenbeschleuniger weltweit basierend auf umfangreichem Beschleuniger- und Grossanlagen Know-how. Dazu gehören u.a. Konzeption, physikalische Auslegung, Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage, Test und Installation von Bauteilen und Systemen auf den Gebieten der Teilchenbeschleunigung, der Photonik und der Strahlführung, sowie die zum Betrieb von Anlagen erforderlichen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Wartung und Service. Dafür kann das Unternehmen allein oder mit Partnern tätig werden, seine Ressourcen, Kompetenzen und Infrastruktur anderen Unternehmen zur Verfügung stellen, mit Dritten Kooperationen eingehen sowie Beteiligungen, Lizenzen und Patente halten, erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Troxler, Josef, von Hildisrieden, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piggen, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Oldenzaal (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Priem, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Rosmalen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taddia, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Pieve di Cento (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG (CHE-105.776.249), in Klingnau, Revisionsstelle;
Bomsdorf, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rehanek, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.